Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Anders Morgan Moverare
Anders Morgan Moverare
19741130-XXXX
Ta kreditupplysning
Moverare, Anders Morgan är en man född den 30 november 1974 och är bosatt i Vendelsö
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Druvan AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Anders Morgan Moverare har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2023-05-24
O. Kavli Aktiebolag
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Druvan AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Revisor
Gunilla Elise Malmsten
Styrelseledamot
Erik Volden
Ordförande
Erik Volden
Styrelseledamot
Frode Sagen
Styrelseledamot
Hans Gerhard Bley
Verkställande direktör
Hans Gerhard Bley
Revisorssuppleant
Eva Ann-Charlotte Nordin
Extern firmatecknare
Stefan Roger Erlandsson
Styrelseledamot
Anders Morgan Moverare
Tillbaka till sidans topp