Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | Casa Delivery AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-09-13 |
||
Ordförande Utträde: 2024-07-09 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-09 |
||
Ordförande Utträde: 2024-07-08 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-08 |
||
Ordförande Utträde: 2024-07-05 |
||
Ordförande Utträde: 2024-07-05 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-05 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-05 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-04 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-04-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-12 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-12-15 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-03-02 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-10 |
||
Ordförande Utträde: 2022-02-01 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-01 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-11-10 |