Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Mobilaris AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Runway Safe AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Backgatan Industri AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Backgatan Industri AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Berg + Liedholm & Partners AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | NYAB AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-29 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-09 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2023-06-08 |
||
Ordförande Utträde: 2023-02-01 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-02-01 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-12-07 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2021-12-07 |