Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Anders Mattias Forss
Anders Mattias Forss
19840404-XXXX
Ta kreditupplysning
Anders Mattias Forss är en man född den 4 april 1984. Han är folkbokförd i sedan 2014-09-03. ligger i Katrineholm kommun, Södermanlands län.
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
WR Svenska AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Vice verkställande direktör
WR Svenska AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
WR Svenska AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Forss Fastigheter Lövåsen AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Forss Fastigheter Lövåsen AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Forss Group AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Forss Group AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Forss IT AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Forss IT AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Forss Fastigheter AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Forss Fastigheter AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Forss Fastigheter Katrineholm AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Forss Fastigheter Katrineholm AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
KFV IT & Telecom AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
KFV IT & Telecom AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
KFV IT & Telecom AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Anders Mattias Forss har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2022-06-02
WFIT International AB
Aktivt
Verkställande direktör
Utträde: 2022-06-02
WFIT International AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2021-01-14
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
WR Svenska AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Huvudansvarig revisor
Nils Mikael Berlin
Styrelseledamot
Anders Mattias Forss
Vice verkställande direktör
Anders Mattias Forss
Ordförande
Anders Mattias Forss
Styrelseledamot
Christian Helmer Wallinder
Verkställande direktör
Christian Helmer Wallinder
Styrelsesuppleant
Zarah Margareta Forss
Revisor
Ernst & Young Aktiebolag
Tillbaka till sidans topp
Forss Fastigheter Lövåsen AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Bror Anders Forss
Styrelsesuppleant
Lena Kristina Forss
Huvudansvarig revisor
Nils Mikael Berlin
Styrelseledamot
Anders Mattias Forss
Verkställande direktör
Anders Mattias Forss
Styrelsesuppleant
Zarah Margareta Forss
Revisor
Ernst & Young Aktiebolag
Tillbaka till sidans topp
Forss Group AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Bror Anders Forss
Styrelsesuppleant
Lena Kristina Forss
Huvudansvarig revisor
Nils Mikael Berlin
Styrelseledamot
Anders Mattias Forss
Verkställande direktör
Anders Mattias Forss
Styrelsesuppleant
Zarah Margareta Forss
Revisor
Ernst & Young Aktiebolag
Tillbaka till sidans topp