Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | ALJ Invest AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | ANÅ Invest AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2023-06-21 |
||
Ordförande Utträde: 2023-06-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-21 |
||
Bolagsman Utträde: 2022-11-17 |
||
Kommanditdelägare Utträde: 2022-09-14 |
||
Kommanditdelägare Utträde: 2022-09-10 |