Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Anders Joakim Ring
Anders Joakim Ring
19730723-XXXX
Ta kreditupplysning
Anders Joakim Ring är en man född den 23 juli 1973. Han är folkbokförd i Stockholm sedan 2020-01-31. Stockholm ligger i Stockholm kommun, Stockholms län.
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Verkställande direktör
East Capital Asset Management S.A. - Sverige Filial
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Monyx Asset Management AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
East Capital EFI AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
ABPF Investors AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Extern verkställande direktör
East Capital Baltic Property Investors AB (publ)
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
East Capital Explorer Licensing AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
East Capital International AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
East Capital International AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
ABPF Zemitana (Lat) AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
SN Intressenter AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
MFG Intressenter AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
ABPF Lithuainia AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
ABPF Jeruzalemes (Lat) AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Kingstower AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
East Capital Financials Investors II AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Anders Joakim Ring har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2024-03-19
AdrAM AB
Upplöst...
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2022-06-22
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
East Capital Asset Management S.A. - Sverige Filial
Ledning, styrelse och andra företrädare
Huvudansvarig revisor
Mårten Asplund
Verkställande direktör
Anders Joakim Ring
Revisor
KPMG AB
Tillbaka till sidans topp
Monyx Asset Management AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Huvudansvarig revisor
Mårten Asplund
Styrelseledamot
Anders Joakim Ring
Styrelsesuppleant
Albin Carl Anders Rosengren
Revisor
KPMG AB
Tillbaka till sidans topp
East Capital EFI AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Anders Joakim Ring
Styrelsesuppleant
Anna Amosova Svensson
Tillbaka till sidans topp