Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | North Sound AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | North Sound AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Orust Quality Yachts AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Svamphallen i Bara AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Stellis AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-08-26 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-08-16 |
||
Ordförande Utträde: 2024-08-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-08-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-04-30 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-05-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-04-13 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-08-30 |