Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Huvudansvarig revisor | Brorssons Traktordelar Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Revisor | Skyltar i Mullsjö AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Revisor | Thorns i Virserum AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Revisor | Linccon Components AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Revisor | Linccon Rail AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Revisor | ROCKZ Fleetservice AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Huvudansvarig revisor | Snax AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-04-02 |
||
Revisor Utträde: 2024-04-02 |
||
Revisorssuppleant Utträde: 2024-04-02 |
||
Revisorssuppleant Utträde: 2024-04-02 |
||
Revisorssuppleant Utträde: 2024-04-02 |
||
Revisorssuppleant Utträde: 2024-04-02 |
||
Revisor Utträde: 2024-04-01 |
||
Revisor Utträde: 2024-04-01 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-03-20 |
||
Revisor Utträde: 2024-02-16 |
||
Revisor Utträde: 2024-02-14 |
||
Revisor Utträde: 2024-02-10 |
||
Revisor Utträde: 2024-02-08 |
||
Revisor Utträde: 2024-02-08 |
||
Revisor Utträde: 2024-02-08 |
||
Revisor Utträde: 2024-02-07 |
||
Revisor Utträde: 2024-02-05 |
||
Revisor Utträde: 2024-02-02 |
||
Revisor Utträde: 2024-02-02 |
||
Revisor Utträde: 2024-02-02 |
||
Revisor Utträde: 2024-02-02 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-02-01 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-02-01 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-02-01 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-02-01 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-02-01 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-02-01 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-02-01 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-02-01 |
||
Revisor Utträde: 2024-02-01 |
||
Revisor Utträde: 2024-02-01 |
||
Revisor Utträde: 2024-02-01 |
||
Revisor Utträde: 2024-02-01 |
||
Revisor Utträde: 2024-02-01 |
||
Revisor Utträde: 2024-02-01 |
||
Revisor Utträde: 2024-01-31 |
||
Revisor Utträde: 2024-01-27 |
||
Revisor Utträde: 2024-01-27 |
||
Revisor Utträde: 2024-01-27 |
||
Revisor Utträde: 2024-01-27 |
||
Revisor Utträde: 2024-01-24 |
||
Revisor Utträde: 2024-01-24 |
||
Revisor Utträde: 2024-01-24 |
||
Revisor Utträde: 2024-01-24 |
||
Revisor Utträde: 2024-01-24 |
||
Revisor Utträde: 2024-01-24 |
||
Revisor Utträde: 2024-01-24 |
||
Revisor Utträde: 2024-01-24 |
||
Revisor Utträde: 2024-01-24 |
||
Revisor Utträde: 2024-01-23 |
||
Revisor Utträde: 2024-01-23 |
||
Revisor Utträde: 2024-01-23 |
||
Revisor Utträde: 2024-01-21 |
||
Revisor Utträde: 2024-01-18 |
||
Revisor Utträde: 2024-01-18 |
||
Revisor Utträde: 2024-01-18 |
||
Revisor Utträde: 2024-01-17 |
||
Revisor Utträde: 2024-01-17 |
||
Revisor Utträde: 2024-01-16 |
||
Revisor Utträde: 2024-01-13 |
||
Revisor Utträde: 2024-01-13 |
||
Revisor Utträde: 2024-01-13 |
||
Revisor Utträde: 2024-01-06 |
||
Revisor Utträde: 2024-01-06 |
||
Revisor Utträde: 2024-01-06 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-01-04 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-01-04 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-01-04 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-01-04 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-01-04 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-01-04 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-01-04 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-01-04 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-01-04 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-01-04 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-01-04 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-01-04 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-01-04 |
||
Revisor Utträde: 2024-01-04 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-12-30 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-12-30 |
||
Revisor Utträde: 2023-12-29 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-12-28 |
||
Revisor Utträde: 2023-12-23 |
||
Revisor Utträde: 2023-12-23 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-12-19 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-12-19 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-12-19 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-12-19 |
||
Revisor Utträde: 2023-12-15 |
||
Revisor Utträde: 2023-12-15 |
||
Revisor Utträde: 2023-12-15 |
||
Revisor Utträde: 2023-12-12 |
||
Revisor Utträde: 2023-12-12 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-12-06 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-12-06 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-12-01 |
||
Revisor Utträde: 2023-11-29 |
||
Revisor Utträde: 2023-11-28 |
||
Revisor Utträde: 2023-11-28 |
||
Revisor Utträde: 2023-11-28 |
||
Revisor Utträde: 2023-11-28 |
||
Revisor Utträde: 2023-11-28 |
||
Revisor Utträde: 2023-11-28 |
||
Revisor Utträde: 2023-11-22 |
||
Revisor Utträde: 2023-11-21 |
||
Revisor Utträde: 2023-11-21 |
||
Revisor Utträde: 2023-11-21 |
||
Revisor Utträde: 2023-11-21 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-11-18 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-11-18 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-11-16 |
||
Revisor Utträde: 2023-11-16 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-11-14 |
||
Revisor Utträde: 2023-11-04 |
||
Revisor Utträde: 2023-11-04 |
||
Revisor Utträde: 2023-11-04 |
||
Revisor Utträde: 2023-11-02 |
||
Revisor Utträde: 2023-10-21 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-10-18 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-09-21 |
||
Revisor Utträde: 2023-09-21 |
||
Revisor Utträde: 2023-09-21 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-07-12 |
||
Revisor Utträde: 2023-03-11 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-03-01 |
||
Revisor Utträde: 2023-02-11 |
||
Revisor Utträde: 2023-01-28 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-12-30 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-12-21 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-12-21 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-11-09 |
||
Revisor Utträde: 2022-11-09 |
||
Revisor Utträde: 2022-11-09 |
||
Revisor Utträde: 2022-11-09 |
||
Revisor Utträde: 2022-08-19 |
||
Revisor Utträde: 2022-08-05 |
||
Revisor Utträde: 2022-03-20 |
||
Revisor Utträde: 2022-01-21 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-01-20 |
||
Revisor Utträde: 2021-12-28 |
||
Revisor Utträde: 2021-12-08 |
||
Revisor Utträde: 2021-10-27 |