Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-09-28 |
||
Ordförande Utträde: 2024-07-28 |
||
Ordförande Utträde: 2024-06-28 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-10-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-02-07 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-12-21 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-12-14 |