Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-25 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2024-04-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-28 |