Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Anders Erik Palmqvist
Anders Erik Palmqvist
19611022-XXXX
Ta kreditupplysning
Palmqvist, Anders Erik är en man född den 22 oktober 1961 och är bosatt i Hjortkvarn
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Må Bra Hälsobutik i Majorna Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Anders Erik Palmqvist har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2022-04-14
Wellness Space Global Aktiebolag
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Må Bra Hälsobutik i Majorna Aktiebolag
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Anders Erik Palmqvist
Styrelseledamot
Michael Alvander
Verkställande direktör
Michael Alvander
Tillbaka till sidans topp