Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Anders Erik Hultin
Anders Erik Hultin
19680928-XXXX
Ta kreditupplysning
Anders Erik Hultin är en man född den 28 september 1968. Han är folkbokförd i Duved sedan 2020-05-01. Duved ligger i Åre kommun, Jämtlands län.
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Extern verkställande direktör
JB Gymnasiet Syd AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Kunskapscompaniet Gymnasium KCGY AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Extern verkställande direktör
JB Gymnasiet Mitt AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Kunskapscompaniet Ankaret Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Extern verkställande direktör
JB Gymnasiet Norr AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Mobila Gymnasiet AB
Fusion...
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Entreprenörsutbildning i Nacka AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Entreprenörsutbildning i Nacka AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Extern verkställande direktör
JB Grundskola AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Nordic International School AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Extern verkställande direktör
JB Education AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Fria Läroverken i Sverige AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Gymnasieskolor i Syd AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
NordicEd AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
NordicEd AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Watma Group AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Watma Group AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Watma Group AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Watma Nordic Leisure AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Watma Nordic Leisure AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Watma Education AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Watma Education AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Anders Erik Hultin har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2021-11-17
YPO Guld service AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 7 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
JB Gymnasiet Syd AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Huvudansvarig revisor
Pär-Göran Mikael Winkvist
Extern verkställande direktör
Anders Erik Hultin
Styrelseledamot
Arne Vilhelm Sundström
Ordförande
Arne Vilhelm Sundström
Styrelseledamot
Hans Peter Jarl Ryman
Styrelsesuppleant
Erica Adele Sandelin Ekelund
Revisor
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Tillbaka till sidans topp
Kunskapscompaniet Gymnasium KCGY AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Agneta Christina Hultin
Styrelseledamot
Anders Erik Hultin
Huvudansvarig revisor
Hans Peter von Knorring
Revisor
Ernst & Young Aktiebolag
Extern verkställande direktör
Caroline Lisa Yvonne Willaume
Tillbaka till sidans topp
JB Gymnasiet Mitt AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Huvudansvarig revisor
Pär-Göran Mikael Winkvist
Extern verkställande direktör
Anders Erik Hultin
Styrelseledamot
Arne Vilhelm Sundström
Ordförande
Arne Vilhelm Sundström
Styrelseledamot
Hans Peter Jarl Ryman
Styrelsesuppleant
Erica Adele Sandelin Ekelund
Revisor
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Tillbaka till sidans topp