Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-09-07 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-08-26 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-07-01 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-07-01 |
||
Ordförande Utträde: 2022-04-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-04-21 |