Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Anders Emil Lundgren
Anders Emil Lundgren
19730905-XXXX
Ta kreditupplysning
Lundgren, Anders Emil är en man född den 5 september 1973 och är bosatt i Lidingö
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Wilundia Kungälv AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Wilundia Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
ZETHOS Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Wilundia Invest AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Wilundia Invest AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Wilundia Arendal AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Valuation Europe AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Valuation Europe AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
AB Fotis
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
EADL Konsult AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Gunvor Konsult AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Wilundia Backa AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
VEMBI Ägarinformation AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
LundKatt AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
LundKatt AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Wilundia Högsbo AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Anders Emil Lundgren har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2022-01-05
Eklanda Park Pianot 7 AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 12 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Wilundia Kungälv AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Gunvor Elisabet Lundgren
Revisor
Bengt Gottfrid Kron
Styrelseledamot
Hans Christer Lundgren
Verkställande direktör
Hans Christer Lundgren
Styrelseledamot
Lars Rune Lundgren
Ordförande
Lars Rune Lundgren
Styrelseledamot
Anders Emil Lundgren
Tillbaka till sidans topp
Wilundia Aktiebolag
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Gunvor Elisabet Lundgren
Revisor
Bengt Gottfrid Kron
Styrelseledamot
Hans Christer Lundgren
Verkställande direktör
Hans Christer Lundgren
Styrelseledamot
Lars Rune Lundgren
Ordförande
Lars Rune Lundgren
Styrelseledamot
Anders Emil Lundgren
Tillbaka till sidans topp
ZETHOS Aktiebolag
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Gunvor Elisabet Lundgren
Huvudansvarig revisor
Bengt Gottfrid Kron
Styrelseledamot
Hans Christer Lundgren
Verkställande direktör
Hans Christer Lundgren
Styrelseledamot
Lars Rune Lundgren
Ordförande
Lars Rune Lundgren
Styrelseledamot
Anders Emil Lundgren
Revisor
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Tillbaka till sidans topp