Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | Riksbyggen Bostadsrättsförening Stensjögården | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Riksbyggen Bostadsrättsförening New York på Masthugget | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Riksbyggen Bostadsrättsförening Mårbacka i Göteborg | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Riksbyggen Bostadsrättsförening Futura Lindholmsallén | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Riksbyggen Bostadsrättsförening Futura Götaverksgatan | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Riksbyggen Kooperativa hyresrättsförening Futura Clara | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Riksbyggen Bostadsrättsförening Sydney | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-02 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-05-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-11 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-08-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-15 |