Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Anders Christofer Hultqvist
Anders Christofer Hultqvist
19840412-XXXX
Ta kreditupplysning
Hultqvist, Anders Christofer är en man född den 12 april 1984 och är bosatt i Moheda
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Bockavad AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Anders Christofer Hultqvist har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2023-03-15
Adductor Aktiebolag
Upplöst...
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2022-01-26
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656262 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Bockavad AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Gert Erik Hultqvist
Styrelsesuppleant
Anders Christofer Hultqvist
Tillbaka till sidans topp