Org.nr: 559282-6431
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelseledamot | Magnusson, Kurt Erik | 2024-05-24 |
Extern verkställande direktör | Engqvist, Håkan Gunnar | 2024-05-24 |
Extern verkställande direktör | Hammargren, Tomas | 2023-08-03 |
Huvudansvarig revisor | Daun, Karl Leonard | 2023-08-03 |
Revisor | Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB | 2023-08-03 |
Ordförande | Hammargren, Tomas | 2022-09-06 |
Styrelseledamot | Hammargren, Tomas | 2022-09-06 |
Styrelseledamot | Bredenberg, Susanne Inga-Lill | 2022-06-16 |
Revisor | Kannö, Nils Olof Gustaf | 2021-10-23 |