Org.nr: 559073-8729
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelseledamot | Ammouri, Jihad | 2024-05-08 |
Styrelsesuppleant | Saleh, Joumana | 2024-05-08 |
Styrelseledamot | Sraj, Jamila | 2023-03-20 |
Styrelseledamot | Amouri, Dani | 2023-02-25 |
Styrelseledamot | Dia, Tarek | 2023-02-09 |
Styrelsesuppleant | Ammouri, Nouh | 2023-02-09 |