Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | IFS Utbildning & Service AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Ramilana Solutions AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Ramilana Solutions AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Mark Jihan B&B AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Caspian Care AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Econzulting Nordic AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Econzulting Nordic AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Extern firmatecknare | Find Job Sweden AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | El power Eskilstuna AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Salmani Jobbkonsult AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | SvIFF ekonomisk förening | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-07-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-04-26 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-04-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-10 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-02-10 |