Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Amanda Helen Pettersson
Amanda Helen Pettersson
19950420-XXXX
Ta kreditupplysning
Amanda Helen Pettersson är en kvinna född den 20 april 1995. Hon är folkbokförd i Helsingborg sedan 2023-01-09. Helsingborg ligger i Helsingborg kommun, Skåne län.
Hon är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Delgivningsbar person
Air Employment Services Sweden Filial
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Poland Energy Holdings II AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Poland Energy Holdings V AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Poland Energy Holdings VI AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Poland Energy Holdings VII AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Poland Energy Holdings VIII AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Marvell Technology Sweden AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
SBM Life Science AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Triton Partners AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Delgivningsbar person
Shattershock AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Delgivningsbar person
Delspecialisten Sverige AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Delgivningsbar person
UPseven Jotunheim AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Delgivningsbar person
UPseven Asgard AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Amanda Helen Pettersson har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Delgivningsbar person
Utträde: 2023-12-28
ECM Sweden AB
Vilande
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-07-09
Informationen på denna sida ändrades senast 2024-07-09
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 4 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Air Employment Services Sweden Filial
Ledning, styrelse och andra företrädare
Verkställande direktör
James Roland Thomas Allen
Vice verkställande direktör
Peter Douglas Denham
Huvudansvarig revisor
Sam Albin Djavadzadeh
Delgivningsbar person
Amanda Helen Pettersson
Revisor
Forvis Mazars AB
Tillbaka till sidans topp
Poland Energy Holdings II AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Huvudansvarig revisor
Ann Margareta Brenander
Styrelseledamot
Andrea Linn Hoffman
Styrelseledamot
William Alexander Borders III
Styrelseledamot
Carl Eric Oscar Ingelmark
Ordförande
Carl Eric Oscar Ingelmark
Styrelseledamot
Mikaela Elisabeth Laaksonen
Styrelsesuppleant
Amelia Johansson
Revisor
Deloitte AB
Styrelsesuppleant
Amanda Helen Pettersson
Styrelsesuppleant
Tung hiu Tam
Tillbaka till sidans topp
Poland Energy Holdings V AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Huvudansvarig revisor
Ann Margareta Brenander
Styrelseledamot
Andrea Linn Hoffman
Styrelseledamot
William Alexander Borders III
Styrelseledamot
Carl Eric Oscar Ingelmark
Ordförande
Carl Eric Oscar Ingelmark
Styrelseledamot
Mikaela Elisabeth Laaksonen
Styrelsesuppleant
Amelia Johansson
Revisor
Deloitte AB
Styrelsesuppleant
Amanda Helen Pettersson
Styrelsesuppleant
Tung Hiu Tam
Tillbaka till sidans topp