Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Essenziale AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Riksbyggens Bostadsrättsförening Stenunge Strand | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Riksbyggen Bostadsrättsförening Stenunge Park | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2023-02-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-08-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-01 |