Org.nr: 556550-9212
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | Hagström, Jan Åke | 2023-10-07 |
Revisor | Olofsson, Björn Thomas Michael | 2023-07-01 |
Extern verkställande direktör | Choukair, John-John Emile Nicholaus | 2023-05-25 |
Huvudansvarig revisor | Blohmé, Anders Gunnar | 2023-04-28 |
Revisor | BDO Göteborg AB | 2023-04-28 |
Revisor | Olofsson, Björn Thomas Michael | 2023-04-04 |
Styrelsesuppleant | Lehtinen, Ari Johannes | 2022-11-19 |
Styrelseledamot | Andersson, Willy Lennart | 2022-08-11 |
Styrelsesuppleant | Lehtinen, Susanne Maria Margareta | 2022-08-11 |