Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Tarvalley, Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Grand Pike AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Boostify AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Innehavare | Alin, Lars | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2022-10-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-07-09 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-01-31 |
||
Ordförande Utträde: 2022-01-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-01-04 |