Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | Eco Line Sweden AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-08-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-08-08 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-08-07 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-07 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-02 |