Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Arshad Ali
Arshad Ali
19900825-XXXX
Ta kreditupplysning
Arshad Ali är en man född den 25 augusti 1990. Han är folkbokförd i Jönköping sedan 2023-09-25. Jönköping ligger i Jönköping kommun, Jönköpings län.
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
iSvar AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
iSvar AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Hemsida TJ AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
La Cucina Di Mamma Restaurang AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
ASNB Jönköping AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
ASNB Jönköping AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
ASNB Jönköping AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
BitLogix AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
BitLogix AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Platform One AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Alfa Koncept Jkpg AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Alfa Koncept Jkpg AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Meramar Aktiebolag
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Innehavare
Ali, Arshad
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Arshad Ali har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2022-05-11
Alfa Koncept Jkpg AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-07-24
Informationen på denna sida ändrades senast 2024-07-24
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 7 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
iSvar AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Arshad Ali
Verkställande direktör
Arshad Ali
Styrelsesuppleant
Muhammad Abu Bakar
Tillbaka till sidans topp
Hemsida TJ AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Raza Hussain
Styrelseledamot
Arshad Ali
Tillbaka till sidans topp
La Cucina Di Mamma Restaurang AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Nada Alfawaz
Styrelseledamot
Arshad Ali
Tillbaka till sidans topp