Org.nr: 556527-4361
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | Dehlin, Lisbeth Monica | 2024-06-12 |
Huvudansvarig revisor | Hansen, Hans Per David | 2024-06-12 |
Revisor | Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB | 2024-06-12 |
Extern verkställande direktör | Wiklander, Per Åke | 2023-09-30 |
Lekmannarevisor | Jonsson, Jarl Eije | 2023-06-08 |
Lekmannarevisorssuppleant | Ringbo, Paul Carl Johan | 2023-06-08 |
Ordförande | Jonsson, Karl Mikael | 2023-01-21 |
Styrelseledamot | Jonsson, Karl Mikael | 2023-01-21 |
Styrelseledamot | Ehn, Rolf Ingemar | 2023-01-21 |
Styrelseledamot | Forssén, Bengt Åke Albert | 2023-01-21 |
Styrelsesuppleant | Källström, Sandra Marianne | 2023-01-21 |
Styrelsesuppleant | Eriksson, Karl Bertil | 2023-01-21 |
Styrelsesuppleant | Nilsson, Carl Krister | 2023-01-21 |
Extern verkställande direktör | Olsson, Olof Hans-Peter | 2022-09-28 |
Lekmannarevisor | Odenmyr, Ulf Olof Villiam | 2022-09-28 |