Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Likvidator Utträde: 2024-04-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-10 |
||
Delgivningsbar person Utträde: 2022-05-06 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-10-26 |