Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Alf Börje Hed
Alf Börje Hed
19520304-XXXX
Ta kreditupplysning
Hed, Alf Börje är en man född den 4 mars 1952 och är bosatt i Lund
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Lunds Kommuns Fastighets AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Riksfärdtjänsten Sverige AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Transportdoktorerna Konsult Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Transportdoktorerna Konsult Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Cabrero AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Cabrero AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Fastigheten Hovshaga Centrum AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Fastigheten Hovshaga Centrum AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Fastigheten Telestad AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Fastigheten Telestad AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Fastigheten Skärvet AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Fastigheten Skärvet AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Fastigheten Ottan AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Fastigheten Ottan AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Cartagena AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Cartagena AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Fastigheten Vändplatsen AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Fastigheten Vändplatsen AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Bostadsrättsföreningen Lekstugan
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Alf Börje Hed har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2022-04-09
Krona Public Real Estate AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2019-04-19
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 4 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Lunds Kommuns Fastighets AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Clas Fredrik Gösta Fleming
Lekmannarevisorssuppleant
Britt Inger Svensson
Styrelseledamot
Erika Camilla Lundberg
Styrelseledamot
Alf Börje Hed
Lekmannarevisor
Nils Lennart Nilsson
Styrelsesuppleant
Lars-Mikael Viktor Samuel Adrian
Styrelseledamot
Lars Rune Erik Leonardsson
Styrelseledamot
Anneli Eva-Lott Larsson
Styrelsesuppleant
Lars Torsten Lindfors
Extern vice verkställande direktör
Gunilla Christina Flygare
Extern firmatecknare
Bo Anders Jörgen Ljung
Huvudansvarig revisor
Ulf Thomas Hallberg
Extern verkställande direktör
Carl Fredrik Olof Millertson
Styrelsesuppleant
Jakob Wendt Ursing
Extern firmatecknare
Peter Joakim Ovenlund
Styrelseledamot
Joakim Karl-Anders Andersson
Styrelsesuppleant
Erik Dulal Nordin
Extern firmatecknare
Ulf Håkan Nilsson
Extern firmatecknare
Malin Cecilia Wibäck
Styrelseledamot
Johan Tony Johansson
Ordförande
Johan Tony Johansson
Extern firmatecknare
Linda Angelica Egin
Revisorssuppleant
Roland Daniel Lantz
Extern firmatecknare
Hannah Marie Lisbeth Billberg
Styrelsesuppleant
Erik Andrei Christian Golovtchenko
Revisor
Ernst & Young Aktiebolag
Tillbaka till sidans topp
Riksfärdtjänsten Sverige AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Alf Börje Hed
Styrelseledamot
Mats Ingvar Pålsson
Ordförande
Mats Ingvar Pålsson
Styrelseledamot
Björn Magnus Falk
Styrelseledamot
Yvonne Elisabeth Berglund
Styrelseledamot
Kim Jessica Linnéa Norström
Verkställande direktör
Kim Jessica Linnéa Norström
Huvudansvarig revisor
Daniel Lars Christer Sjöman
Revisor
RR Revision AB
Tillbaka till sidans topp
Transportdoktorerna Konsult Aktiebolag
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Alf Börje Hed
Ordförande
Alf Börje Hed
Styrelseledamot
Mats Ingvar Pålsson
Verkställande direktör
Mats Ingvar Pålsson
Styrelseledamot
Josef Mattias Pålsson
Huvudansvarig revisor
Daniel Lars Christer Sjöman
Styrelseledamot
Benjamin Filip Wihlman
Styrelseledamot
Erika Magdalena Friberg Hed
Styrelseledamot
Rakel Elisabet Jöndell
Revisor
RR Revision AB
Tillbaka till sidans topp