Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Alf Åke Östlund
Alf Åke Östlund
19420501-XXXX
Ta kreditupplysning
Alf Åke Östlund är en man född den 1 maj 1942. Han är folkbokförd i Umeå sedan 2024-09-02. Umeå ligger i Umeå kommun, Västerbottens län.
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Rinova Combiprodukter AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Alf Åke Östlund har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2022-10-27
TARN i Holmsund AB
Likvidation...
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Rinova Combiprodukter AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Alf Åke Östlund
Styrelsesuppleant
Lise-Lottie Helen Östlund
Tillbaka till sidans topp