Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Acne Studios Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-02 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-01 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-03-02 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-12-30 |