Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | ASFB Service AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | SWIBAY Redovisning AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Innehavare | IBAY Stockholm | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-02-14 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-03-01 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-01-11 |