Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | Riksbyggen Bostadsrättsförening Karlshamnshus nr 1 | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2023-02-21 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-02-02 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-31 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-31 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-31 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-31 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-31 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-31 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-31 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-01-31 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-01-31 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-01-31 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-01-31 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-11-19 |