Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Alexander Hans Olof Jonsson
Alexander Hans Olof Jonsson
19940714-XXXX
Ta kreditupplysning
Alexander Hans Olof Jonsson är en man född den 14 juli 1994. Han är folkbokförd i Handen sedan 2020-12-09. Handen ligger i Haninge kommun, Stockholms län.
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Tjustorp Gård AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Alexander Hans Olof Jonsson har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2022-10-15
Expand U Digital AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2022-08-20
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Tjustorp Gård AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Anna Karin Björkbom Nilson
Styrelsesuppleant
Alexander Hans Olof Jonsson
Tillbaka till sidans topp