Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | Dr. Oetker Sverige AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2024-02-15 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-02-15 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-10-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-08-25 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-08-24 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-08-09 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-05-18 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-05-18 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-05-15 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-05-15 |