Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Global Conversations International AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Global Conversations International AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Global Conversations AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-02-09 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-08-09 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2022-07-22 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-07-07 |