Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Alexander Aapro
Alexander Aapro
19941216-XXXX
Ta kreditupplysning
Alexander Aapro är en man född den 16 december 1994. Han är folkbokförd i Bandhagen sedan 2024-09-06. Bandhagen ligger i Stockholm kommun, Stockholms län.
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Fastighets AB S.V.T Aapro
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
AO Jordbromalm AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Aaprofast Köksmästaren AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Aapro Fastigheter Holding AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Aaprofast Täckeråker 2:15 AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Aaprofast 1:30 AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Aaprofast 1:24 AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Aaprofast Holding 2 AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Aaprofast Holding 1 AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Aapro Fastigheter AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
SVT Aapro Group AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Aaprofast AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Ekskär Invest AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Alx Investment AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Aapro & Olofsson Holding AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Aaprofast 1 AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Aaprofast Ösby AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Revisor
Bostadsrättsföreningen Täckeråker
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Alexander Aapro har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2023-09-09
Aapro Projekt AB
Likvidation...
Styrelseledamot
Utträde: 2021-12-29
Aaprofast 2 AB
Upplöst...
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-09-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2024-09-11
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 7 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Fastighets AB S.V.T Aapro
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Sami Mikael Aapro
Ordförande
Sami Mikael Aapro
Huvudansvarig revisor
Erik John-David Larsson
Styrelseledamot
Alexander Aapro
Styrelseledamot
Adrian Aapro
Revisor
BDO Mälardalen AB
Tillbaka till sidans topp
AO Jordbromalm AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Ulf Christer Olofsson
Styrelseledamot
Sami Mikael Aapro
Ordförande
Sami Mikael Aapro
Styrelseledamot
Karin Maria Olofsson
Huvudansvarig revisor
Erik John-David Larsson
Styrelseledamot
Anna Maria Olofsson
Styrelseledamot
Alexander Aapro
Styrelseledamot
Adrian Aapro
Revisor
BDO Mälardalen AB
Tillbaka till sidans topp
Aaprofast Köksmästaren AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Sami Mikael Aapro
Ordförande
Sami Mikael Aapro
Huvudansvarig revisor
Erik John-David Larsson
Styrelseledamot
Alexander Aapro
Styrelseledamot
Adrian Aapro
Revisor
BDO Mälardalen AB
Tillbaka till sidans topp