Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Albina Peci
Albina Peci
20030723-XXXX
Ta kreditupplysning
Albina Peci är en kvinna född den 23 juli 2003. Hon är folkbokförd i Östersund sedan 2003-07-23. Östersund ligger i Östersund kommun, Jämtlands län.
Hon är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Lollis AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Albina Peci har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2022-11-24
Taverna Gefsis AB
Konkurs...
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2023-09-14
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Lollis AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Susanne Angelica Sköld
Styrelseledamot
Albina Peci
Tillbaka till sidans topp