Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Albin Carl Anders Rosengren
Albin Carl Anders Rosengren
19780206-XXXX
Ta kreditupplysning
Albin Carl Anders Rosengren är en man född den 6 februari 1978. Han är folkbokförd i Stockholm sedan 2022-09-30. Stockholm ligger i Stockholm kommun, Stockholms län.
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Monyx Asset Management AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
FBF Sweden AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
ABPF Investors AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
East Capital Baltic Property Fund AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
East Capital Baltic Property Fund AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
East Capital Baltic Property Investors AB (publ)
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
East Capital Baltic Property Investors AB (publ)
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
ABPF Zemitana (Lat) AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
ABPF Lithuainia AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
ABPF Jeruzalemes (Lat) AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Svenska Fribrevsbolaget Holding AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Svenska Fribrevsbolaget Försäkring AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Albin Carl Anders Rosengren har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2023-04-27
East Capital Holding Aktiebolag
Aktivt
Styrelseledamot
Utträde: 2023-04-27
East Capital Financial Services AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2022-09-07
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 2 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Monyx Asset Management AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Huvudansvarig revisor
Mårten Asplund
Styrelseledamot
Anders Joakim Ring
Styrelsesuppleant
Albin Carl Anders Rosengren
Revisor
KPMG AB
Tillbaka till sidans topp
FBF Sweden AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Albin Carl Anders Rosengren
Styrelsesuppleant
Anna Amosova Svensson
Tillbaka till sidans topp
ABPF Investors AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Anders Joakim Ring
Huvudansvarig revisor
Katrin Margareta Schrewelius
Styrelsesuppleant
Albin Carl Anders Rosengren
Revisor
KPMG AB
Tillbaka till sidans topp