Org.nr: 556006-2803
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Ordförande | Book, Rolf Peter | 2024-07-26 |
Styrelseledamot | Andersson, Anna Thea Theresia | 2024-07-26 |
Styrelseledamot | Gohari Moghadam, Joel Viktor | 2024-07-26 |
Lekmannarevisor | Toll, Nils Anders | 2024-07-26 |
Lekmannarevisorssuppleant | Wallgren Forss, Cecilia | 2024-07-26 |
Ordförande | Örjes, Rolf Johan | 2023-08-19 |
Styrelseledamot | Örjes, Rolf Johan | 2023-08-19 |
Styrelseledamot | Lundström, Jenny Kristina | 2023-08-19 |
Huvudansvarig revisor | Sjöström, Torbjörn | 2023-06-08 |
Styrelseledamot | Eriksson, Susanne Maria | 2021-12-08 |