Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | Handaid AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Handhold AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Handfast Invest AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Maliper AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-02-15 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-11-02 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-10-28 |
||
Ordförande Utträde: 2023-09-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-12 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-12-22 |