Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Virben Invest AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Virben Invest AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Ok Like AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Ok Like AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Stabilo Media AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Glada Hus AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Glada Hus AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | PochB AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | L Virk AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bostadsrättsföreningen Iris 16 | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-04 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-05-09 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-21 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-04-12 |