Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2024-08-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-08-19 |
||
Ordförande Utträde: 2024-06-05 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-05 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-02-07 |
||
Ordförande Utträde: 2023-09-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-16 |
||
Ordförande Utträde: 2023-09-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-07 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-06 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-04-22 |