Org.nr: 556725-5780
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Ordförande | Johnsson, Emil Daniel Andreas | 2024-03-19 |
Styrelseledamot | Johnsson, Emil Daniel Andreas | 2024-03-19 |
Verkställande direktör | Johnsson, Emil Daniel Andreas | 2024-03-19 |
Revisor | Kléen, Sigge Karl Simon | 2022-12-01 |
Ordförande | Rönnäng, Niklas | 2022-01-20 |
Styrelseledamot | Rönnäng, Niklas | 2022-01-20 |
Styrelsesuppleant | Nilsson, Vera | 2022-01-20 |
Huvudansvarig revisor | Fjellman, Magnus | 2021-10-12 |
Revisor | Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB | 2021-10-12 |