Org.nr: 559251-7642
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelseledamot | Sehab, Adam | 2022-09-27 |
Verkställande direktör | Sehab, Adam | 2022-09-27 |
Styrelseledamot | Cornelius, Fanny Susanne | 2022-03-18 |
Verkställande direktör | Cornelius, Fanny Susanne | 2022-03-18 |
Extern firmatecknare | Sehab, Leila | 2022-02-16 |
Styrelseledamot | Sehab, Adam | 2021-11-08 |
Verkställande direktör | Sehab, Adam | 2021-11-08 |