Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | Raija Niemistö Revisionsbyrå Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Revisor | KylCity AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Revisor | Broxy AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Revisor | Kibada AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Savo Revisionsbyrå AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Revisor | Fridgecom Scandinavia AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Revisor | Blekinge Metall Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Revisor Utträde: 2024-04-16 |
||
Revisor Utträde: 2024-03-26 |
||
Revisor Utträde: 2023-10-03 |
||
Revisor Utträde: 2023-09-03 |
||
Revisor Utträde: 2023-08-25 |
||
Revisor Utträde: 2023-08-09 |
||
Revisor Utträde: 2023-08-08 |
||
Revisor Utträde: 2023-08-08 |
||
Revisor Utträde: 2023-08-08 |
||
Revisor Utträde: 2023-08-08 |
||
Revisor Utträde: 2023-08-08 |
||
Revisor Utträde: 2023-07-08 |
||
Revisor Utträde: 2023-06-28 |
||
Revisor Utträde: 2023-06-28 |
||
Revisor Utträde: 2023-04-19 |
||
Revisor Utträde: 2023-04-18 |
||
Revisor Utträde: 2022-12-23 |
||
Revisor Utträde: 2022-12-23 |
||
Revisor Utträde: 2022-12-16 |
||
Revisor Utträde: 2022-12-13 |
||
Revisor Utträde: 2022-12-13 |
||
Revisorssuppleant Utträde: 2022-12-13 |
||
Revisor Utträde: 2022-11-13 |
||
Revisor Utträde: 2022-11-10 |
||
Revisor Utträde: 2022-07-29 |
||
Revisor Utträde: 2022-04-28 |