Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Aila Irene Jäkälä
Aila Irene Jäkälä
19531109-XXXX
Ta kreditupplysning
Jäkälä, Aila Irene är en kvinna född den 9 november 1953 och är bosatt i Trollhättan
Hon är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Byggstål Trollhättan Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Aila Irene Jäkälä har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Kommanditdelägare
Utträde: 2022-08-05
Kommanditbolaget Fastighetsförvaltning Tagenevägen 55
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2024-03-03
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656170 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Byggstål Trollhättan Aktiebolag
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Aila Irene Jäkälä
Styrelseledamot
Mattias Antero Leinonen
Revisor
Linda Marie Palmén
Tillbaka till sidans topp