Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Agris Virbulis
Agris Virbulis
19821129-XXXX
Ta kreditupplysning
Virbulis, Agris är en man född den 29 november 1982 och är bosatt i Munkedal
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Goldingen Bygg AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Agris Virbulis har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2021-12-17
Apelryds Byggpartner AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2021-09-29
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3701180 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Goldingen Bygg AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Agris Virbulis
Styrelsesuppleant
Egija Strupka
Tillbaka till sidans topp