Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | Säfsen Fastigheter AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Säfsen Resort AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Säfsen Resort AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Säfsen Snöproduktion AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Experience Säfsen AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Experience Säfsen AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Fastighetsutveckling i Säfsen AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bostadsrättsföreningen Säfsbyn 5 | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Bostadsrättsföreningen Dalenbyn | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-02-22 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-24 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-08-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-29 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-22 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-30 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-24 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2022-04-14 |