Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | Riksbyggen Bostadsrättsförening Bialedet | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Riksbyggen Bostadsrättsförening Villa Real | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Riksbyggen Bostadsrättsförening Landgången | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-09-12 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-08-23 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-06-04 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-05-22 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-03-25 |