Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Agne Gerhard Klarinder
Agne Gerhard Klarinder
19390928-XXXX
Ta kreditupplysning
Agne Gerhard Klarinder är en man född den 28 september 1939. Han är folkbokförd i Ystad sedan 2023-04-03. Ystad ligger i Ystad kommun, Skåne län.
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Bostadsrättsföreningen Gram
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Agne Gerhard Klarinder har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2021-12-08
Hörbys Fastigheter AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2020-04-15
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656170 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Bostadsrättsföreningen Gram
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Agne Gerhard Klarinder
Styrelseledamot
Irene Birgitta Persson
Styrelseledamot
Anders Richard Persson
Ordförande
Anders Richard Persson
Styrelseledamot
Linda Veronica Edlund
Tillbaka till sidans topp